WebbMgr Bernard-Nicolas Aubertin, o. cist. Archevêque émérite : Tours, depuis 2024 Né le 09 septembre 1944 Ordonné prêtre le 21 mai 1972 Consacré évêque le 20 septembre 1998 Responsabilité Président : Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques Membre : Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements Webb28 mars 2024 · Hitta Aubertin bildbanksfoto och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images. Välj mellan premium Aubertin av högsta kvalitet.
L’archevêque de Tours, Mgr Bernard-Nicolas Aubertin démissionne
Webb27 maj 2024 · Archevêque de Tours, Mgr Bernard-Nicolas Aubertin fêtera ses 75 ans en septembre prochain, l’âge officiel de la retraite pour les prêtres et les évêques. L’occasion de faire un bilan de ses près de 15 ans d’épiscopat en Touraine. Tours est une ville étudiante. Portée par la dynamique du récent Synode romain sur les jeunes, la foi et le … Bernard-Nicolas Aubertin, né le 9 septembre 1944 à Épinal dans les Vosges, est un évêque catholique français. Cistercien, ordonné prêtre en 1972, il est abbé de l'abbaye de Lérins de 1989 à 1998, puis évêque de Chartres de 1998 à 2005, et archevêque de Tours de 2005 à 2024. Visa mer Formation Le cursus universitaire de Bernard-Nicolas Aubertin l'a conduit successivement en Suisse à l'université de Fribourg, en France, à la faculté de théologie catholique de Strasbourg ainsi … Visa mer • Chevalier de la Légion d'honneur • Officier de l'ordre national du Mérite • Chevalier de l'ordre du Mérite agricole Visa mer • Bernard-Nicolas Aubertin, sur Wikimedia Commons Articles connexes • Visa mer free images playing cards
Mgr Bernard-Nicolas Aubertin - Diocèse de Tours — KTOTV
Webb4 nov. 2024 · Mgr Aubertin ayant pris sa retraite fin octobre, après avoir passé quatorze années à la tête du diocèse de Tours, les fidèles attendaient de connaître le nom de son successeur. C'est chose... WebbInstalled. Archbishop of Tours, France. 26 Oct 2024. 75.1. Retired. Archbishop of Tours, France. MicroData Summary for Bernard-Nicolas Jean-Marie Aubertin. Archbishop Bernard-Nicolas Jean-Marie Aubertin O. Cist. (born 9 Sep 1944 ) Archbishop Emeritus of Tours. Ad Limina - January 2004: Bishop. Webb17 mars 2024 · Une nouvelle église va voir le jour dans le quartier Monconseil à Tours-Nord. La première pierre a été posée ce vendredi par l'archevêque Mgneur Aubertin. Elle s'appellera la chapelle Saint... blue bunny ice cream bunny snacks